Bürgerinformationssystem
Anschrift
|
Rat | Funktion |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rat der Hansestadt Lüneburg | Ratsmitglied | 26.04.2018 - 31.10.2021 | ||||
DIE LINKE. Gruppe im Rat der Hansestadt Lüneburg | Gruppenmitglied | 01.10.2020 - 31.10.2021 | ||||
Ausschüsse | Funktion |
|
||||
Ausschuss für Feuerwehr und Gefahrenabwehr | Ausschussmitglied | 11.12.2020 - 31.03.2021 | ||||
Jugendhilfeausschuss | Ausschussmitglied | 11.12.2020 - 31.03.2021 | ||||
Ortsrat der Ortschaft Ochtmissen | Beratendes Ortsratsmitglied | 26.04.2018 - 31.10.2021 | ||||
Aufsichtsrat der Psychiatrischen Klinik Lüneburg gemeinnützige GmbH | Ausschussmitglied | 11.12.2020 - 31.03.2021 | ||||
Energiebeirat der Avacon AG | Ausschussmitglied | 11.12.2020 - 31.03.2021 | ||||
Vorstand der Lüneburger Bürgerstiftung | Beschließendes Mitglied | 26.04.2018 - 31.10.2021 |