Bürgerinformationssystem
Anschrift
|
Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion im Ortsrat Ochtmissen | Fraktionsmitglied | 09.11.2011 - 13.02.2014 | ||||
Ausschüsse | Funktion |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jugendhilfeausschuss | Beschließendes Mitglied | 27.01.2012 - 21.03.2013 | ||||
Ortsrat der Ortschaft Ochtmissen | Ortsratsmitglied | 01.11.2011 - 13.02.2014 |