Bürgerinformationssystem
Anschrift
|
Ausschüsse | Funktion |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aufsichtsrat der Hafen Lüneburg GmbH | Beschließendes Mitglied | 23.01.2015 - 31.10.2016 | ||||
Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungs GmbH für Stadt und Landkreis Lüneburg | Beschließendes Mitglied | 01.11.2011 - 31.10.2016 | ||||
Aufsichtsrat der Gemeinnützigen Bildungs- und Kulturgesellschaft Landkreis und Hansestadt Lüneburg mbH | Beschließendes Mitglied | 01.01.2012 - 31.10.2019 | ||||
Aufsichtsrat der Theater Lüneburg GmbH | Beschließendes Mitglied | 10.02.2011 - 31.10.2016 | ||||
Integrationsbeirat für Hansestadt und Landkreis Lüneburg | Ausschussmitglied | 09.01.2013 - 31.10.2016 | ||||
Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Lüneburg | Verbandsgeschäftsführer | bis 31.10.2021 | ||||
Verwaltungsrat der Sparkasse Lüneburg | Vorsitz | 29.08.2013 - 01.11.2019 | ||||
Stiftungsrat der Museumsstiftung Lüneburg | Beschließendes Mitglied | bis 31.10.2019 | ||||
Kooperationsgremium der gemeinsamen Rechnungsprüfung | Ausschussmitglied | bis 31.10.2016 |