Bürgerinformationssystem
Anschrift
|
Rat | Funktion |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rat der Hansestadt Lüneburg | Ratsmitglied | 01.12.2007 - 31.10.2016 | ||||
Fraktionen im Rat der Stadt | Funktion |
| ||||
CDU-Fraktion im Rat der Hansestadt Lüneburg | Fraktionsvorsitz | 01.11.2011 - 13.07.2014 | ||||
Ausschüsse | Funktion |
|
||||
Verwaltungsausschuss | Beigeordneter | 01.11.2011 - 30.07.2014 | ||||
Begleitausschuss Sozialer Zusammenhalt | Beschließendes Mitglied | 20.12.2007 - 31.10.2016 | ||||
Energiebeirat der Avacon AG | Beschließendes Mitglied | 01.11.2011 - 31.10.2016 | ||||
Finanzberatungen des Verwaltungsausschusses | Beigeordneter | 01.11.2011 - 30.07.2014 | ||||
Grundsatzausschuss Energie für Hansestadt und Landkreis Lüneburg | Ausschussmitglied | 24.02.2012 - 31.10.2016 |