Bürgerinformationssystem
Anschrift
|
Rat | Funktion |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rat der Hansestadt Lüneburg | Ratsmitglied | 07.12.2018 - 31.10.2021 | ||||
DIE LINKE-Fraktion im Rat der Hansestadt Lüneburg | Fraktionsmitglied | 07.12.2018 - 01.10.2020 | ||||
Ausschüsse | Funktion |
|
||||
Schulgrundsatzausschuss | Grundmandatsinhaber | 07.12.2018 - 27.10.2020 | ||||
Ausschuss für Umwelt, Verbraucherschutz, Grünflächen und Forsten | Ausschussmitglied | 07.12.2018 - 31.10.2021 | ||||
Schulausschuss | Ausschussmitglied | 07.12.2018 - 31.10.2021 | ||||
Verkehrsausschuss | Ausschussmitglied | 07.12.2018 - 31.10.2021 | ||||
Begleitausschuss A 39 | Ausschussmitglied | 07.12.2018 - 31.10.2021 | ||||
Energiebeirat der Avacon AG | Ausschussmitglied | 07.12.2018 - 11.12.2020 |