Bürgerinformationssystem
Anschrift
|
Rat | Funktion |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rat der Hansestadt Lüneburg | Ratsmitglied | 01.12.2015 - 31.10.2016 | ||||
Fraktionen im Rat der Stadt | Funktion |
| ||||
SPD-Fraktion im Rat der Hansestadt Lüneburg | Fraktionsmitglied | 12.10.2015 - 31.10.2016 | ||||
Funktion |
| |||||
Gruppe SPD / Bündnis90/Die Grünen im Rat der Hansestadt Lüneburg | Gruppenmitglied | 12.10.2015 - 31.10.2016 | ||||
Ausschüsse | Funktion |
|
||||
Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung | Vorsitzender | 01.11.1991 - 31.10.2016 | ||||
Begleitausschuss A 39 | Ausschussmitglied | 08.12.2011 - 31.10.2016 | ||||
Ortschaft Ebensberg | Ortsvorsteher | 01.12.1993 - 31.12.2020 | ||||
Aufsichtsrat der Gesundheitsholding Lüneburg GmbH | Beschließendes Mitglied | 28.06.2007 - 31.10.2016 | ||||
Verwaltungsrat der Sparkasse Lüneburg | Mitglied | 29.08.2013 - 31.10.2016 |