Bürgerinformationssystem
Anschrift
|
Rat | Funktion |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rat der Hansestadt Lüneburg | Ratsmitglied | seit 01.11.2016 | ||||
Fraktionen im Rat der Stadt | Funktion |
| ||||
CDU-Fraktion im Rat der Hansestadt Lüneburg | Fraktionsmitglied | 01.11.2016 - 31.10.2021 | ||||
Ausschüsse | Funktion |
|
||||
Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen | Vorsitz | 11.12.2020 - 31.10.2021 | ||||
Ausschuss für Feuerwehr und Gefahrenabwehr | Ausschussmitglied | 01.11.2016 - 31.10.2021 | ||||
Jugendhilfeausschuss | Ausschussmitglied | 11.11.2020 - 03.02.2022 | ||||
Ortsrat der Ortschaft Oedeme | Beratendes Ortsratsmitglied | seit 01.11.2016 | ||||
Energiebeirat der Avacon AG | Beschließendes Mitglied | 01.11.2016 - 31.10.2021 | ||||
Verwaltungsrat der GfA Lüneburg - gkAöR | Beschließendes Mitglied | 15.03.2018 - 31.10.2021 |