ALLRIS
®
net
Sitzungsdienst
Bürgerinfo
Home
Rat
Verwaltungsausschuss
Ausschüsse des Rates
Ortschaften
Aufsichtsräte
Beiräte
sonstige Gremien
Fraktionen & Gruppen
Sitzungen
Kalender
Übersicht
Recherche
Service
Dokumente
Bürgerinformationssystem
Ausschussmitglieder - Ulrich Blanck
Anschrift
Herrn
Ulrich Blanck
Mitarbeit am 18.03.2016
Ausschüsse
Funktion
in diesem Gremium
Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
Vorsitzender
01.11.2011 - 31.10.2016
Aufsichtsrat der Lüneburg Marketing GmbH
Beschließendes Mitglied
01.05.2015 - 31.10.2016
CC e-gov GmbH
ALLRIS
®
net