Bürgerinformationssystem
Anschrift
|
Rat | Funktion |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rat der Hansestadt Lüneburg | Ratsmitglied | 20.11.2014 - 31.10.2021 | ||||
Fraktionen im Rat der Stadt | Funktion |
| ||||
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Rat der Hansestadt Lüneburg | Fraktionsmitglied | 20.11.2014 - 31.10.2021 | ||||
Funktion |
| |||||
Gruppe SPD / Bündnis90/Die Grünen im Rat der Hansestadt Lüneburg | Gruppenmitglied | 20.11.2014 - 31.10.2016 | ||||
Ausschüsse | Funktion |
|
||||
Schulausschuss | 1. Stellv. Vorsitzende | 18.03.2016 - 31.10.2016 | ||||
Ausschuss für Gleichstellung | Ausschussmitglied | 20.11.2014 - 31.10.2016 | ||||
Ausschuss für Kultur und Partnerschaften | Ausschussmitglied | 20.11.2014 - 11.12.2020 | ||||
Jugendhilfeausschuss | Ausschussmitglied | 18.03.2016 - 01.02.2017 | ||||
Schulgrundsatzausschuss | Ausschussmitglied | 18.03.2016 - 31.10.2021 | ||||
Grünflächen- und Forstausschuss | Ausschussmitglied | 20.11.2014 - 31.10.2016 |