Bürgerinformationssystem
Anschrift
|
Rat | Funktion |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rat der Hansestadt Lüneburg | Ratsmitglied | 18.01.2007 - 30.11.2007 | ||||
Fraktionen im Rat der Stadt | Funktion |
| ||||
CDU-Fraktion im Rat der Hansestadt Lüneburg | Fraktionsmitglied | 18.01.2007 - 30.11.2007 | ||||
Ausschüsse | Funktion |
|
||||
Ausschuss für Sport | Beschließendes Mitglied | 18.01.2007 - 30.11.2007 | ||||
Sozial- und Gesundheitsausschuss | Beschließendes Mitglied | 18.01.2007 - 30.11.2007 | ||||
Begleitausschuss Sozialer Zusammenhalt | Beschließendes Mitglied | 18.01.2007 - 30.11.2007 | ||||
Aufsichtsrat der Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH | Vorsitz | 28.06.2007 - 30.09.2012 | ||||
Aufsichtsrat der Abwasser, Grün & Lüneburger Service GmbH | Beschließendes Mitglied | 18.01.2007 - 30.11.2007 | ||||
Aufsichtsrat der DIENLOG GmbH | Beschließendes Mitglied | 18.01.2007 - 30.11.2007 | ||||
Aufsichtsrat der Gesellschaft für Abfallwirtschaft mbH | Beschließendes Mitglied | 18.01.2007 - 30.11.2007 | ||||
Ausschuss für Umwelt und Verbraucherschutz | Stellv. Vorsitzender | 18.01.2007 - 30.11.2007 | ||||
Ausschuss für Personalangelegenheiten und Verwaltungsreform | Beschließendes Mitglied | 18.01.2007 - 30.11.2007 |