Bürgerinformationssystem
Anschrift
|
Rat | Funktion |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rat der Hansestadt Lüneburg | Ratsmitglied | 29.08.2013 - 31.10.2021 | ||||
Fraktionen im Rat der Stadt | Funktion |
| ||||
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Rat der Hansestadt Lüneburg | Stellv. Fraktionsvorsitz | seit 01.05.2017 | ||||
Ausschüsse | Funktion |
|
||||
Ausschuss für Feuerwehr und Gefahrenabwehr | Ausschussmitglied | 01.11.2016 - 31.10.2021 | ||||
Ausschuss für Finanzen, Personal und Digitalisierung | Ausschussmitglied | 20.12.2019 - 31.10.2021 | ||||
Ausschuss für Gleichstellung | Ausschussmitglied | 11.12.2020 - 31.10.2021 | ||||
Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen | Ausschussmitglied | 11.12.2020 - 22.03.2021 | ||||
Ortsrat der Ortschaft Oedeme | Beratendes Ortsratsmitglied | seit 01.11.2016 |