Bürgerinformationssystem
Anschrift
|
Rat | Funktion |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rat der Hansestadt Lüneburg | Ratsmitglied | 01.11.2011 - 30.03.2022 | ||||
Fraktionen im Rat der Stadt | Funktion |
| ||||
Gruppe Die PARTEI/DIE LINKE. | Gruppenmitglied | 01.11.2021 - 30.03.2022 | ||||
Ausschüsse | Funktion |
|
||||
Verwaltungsausschuss | Beigeordnete/r | 04.02.2021 - 30.03.2022 | ||||
Ausschuss für Finanzen und Interne Services | Stellv. Vorsitz | 01.11.2021 - 30.03.2022 | ||||
Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung | Ausschussmitglied | 01.11.2021 - 30.03.2022 | ||||
Ortsrat der Ortschaft Ochtmissen | Beratendes Ortsratsmitglied | 01.07.2015 - 30.03.2022 |