Bürgerinformationssystem
Anschrift
|
Rat | Funktion |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rat der Hansestadt Lüneburg | Ratsmitglied | 01.11.2011 - 30.09.2014 | ||||
Fraktionen im Rat der Stadt | Funktion |
| ||||
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Rat der Hansestadt Lüneburg | Fraktionsmitglied | 01.11.2011 - 30.09.2014 | ||||
Ausschüsse | Funktion |
|
||||
Ausschuss für Gleichstellung | Vorsitzender | 01.11.2011 - 30.09.2014 | ||||
Sozial- und Gesundheitsausschuss | Ausschussmitglied | 01.11.2011 - 21.03.2013 | ||||
Aufsichtsrat der Abwasser, Grün & Lüneburger Service GmbH | Beschließendes Mitglied | 01.11.2011 - 21.03.2013 | ||||
Energiebeirat der Avacon AG | Beschließendes Mitglied | 01.11.2011 - 30.09.2014 | ||||
Stiftungsrat der Sparkassenstiftung "Nachhaltigkeit" | Mitglied | 01.11.2011 - 30.09.2014 | ||||
Ausschuss für Umwelt und Verbraucherschutz | Stellv. Vorsitzender | 07.12.2011 - 30.09.2014 |