Bürgerinformationssystem
Anschrift
|
Rat | Funktion |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rat der Hansestadt Lüneburg | Ratsmitglied | 28.01.2010 - 29.08.2013 | ||||
Fraktionen im Rat der Stadt | Funktion |
| ||||
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Rat der Hansestadt Lüneburg | Fraktionsmitglied | 28.01.2010 - 29.08.2013 | ||||
Ausschüsse | Funktion |
|
||||
Schulausschuss | Ausschussmitglied | 01.11.2011 - 29.08.2013 | ||||
Sozial- und Gesundheitsausschuss | Ausschussmitglied | 01.11.2011 - 23.02.2012 | ||||
Aufsichtsrat der Gemeinnützigen Bildungs- und Kulturgesellschaft Landkreis und Hansestadt Lüneburg mbH | Beschließendes Mitglied | 01.11.2011 - 17.07.2012 | ||||
Grünflächen- und Forstausschuss | Ausschussmitglied | 01.11.2011 - 21.03.2013 |