Bürgerinformationssystem
Anschrift
|
Ausschüsse | Funktion |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aufsichtsrat der Städtisches Klinikum Lüneburg gGmbH | Beschließendes Mitglied | 01.05.2009 - 31.10.2016 | ||||
Aufsichtsrat der Gesundheitsholding Lüneburg GmbH | Beschließendes Mitglied | 01.05.2009 - 31.10.2016 | ||||
Aufsichtsrat der Lüneburg Marketing GmbH | Beschließendes Mitglied | 18.03.2010 - 14.04.2011 |