Bürgerinformationssystem
Anschrift
|
Ausschüsse | Funktion |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aufsichtsrat der Abwasser, Grün & Lüneburger Service GmbH | Beschließendes Mitglied | 01.11.2011 - 31.10.2021 | ||||
Verwaltungsrat der GfA Lüneburg - gkAöR | Vorsitz | 02.01.2012 - 31.10.2021 | ||||
Aufsichtsrat der DIENLOG GmbH | Vorsitz | 01.11.2016 - 15.01.2018 |