Bürgerinformationssystem
Anschrift
|
Rat | Funktion |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rat der Hansestadt Lüneburg | Ratsmitglied | seit 01.11.2006 | ||||
Fraktionen im Rat der Stadt | Funktion |
| ||||
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Rat der Hansestadt Lüneburg | Fraktionsmitglied | 01.11.2006 - 29.02.2016 | ||||
Funktion |
| |||||
Gruppe SPD / Bündnis90/Die Grünen im Rat der Hansestadt Lüneburg | Gruppenmitglied | 01.11.2011 - 06.03.2016 | ||||
Ausschüsse | Funktion |
|
||||
Verwaltungsausschuss | Beigeordnete/r | 01.11.2006 - 31.12.2021 | ||||
Verkehrsausschuss | Ausschussmitglied | 01.11.2011 - 31.10.2016 | ||||
Aufsichtsrat der Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH | Vorsitz | 01.11.2006 - 31.10.2021 | ||||
Energiebeirat der Avacon AG | Beschließendes Mitglied | 01.11.2011 - 31.10.2016 | ||||
Grünflächen- und Forstausschuss | Vorsitzender | 28.01.2010 - 31.10.2016 | ||||
Finanzberatungen des Verwaltungsausschusses | Beigeordneter | 01.11.2006 - 31.10.2016 | ||||
Grundsatzausschuss Energie für Hansestadt und Landkreis Lüneburg | Ausschussmitglied | 24.02.2012 - 31.10.2016 | ||||
Beirat der Hafen Lüneburg GmbH | Beschließendes Mitglied | 01.11.2011 - 22.01.2015 |