Bürgerinformationssystem
Anschrift
|
Rat | Funktion |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rat der Hansestadt Lüneburg | Ratsmitglied | 01.11.2006 - 31.10.2016 | ||||
Fraktionen im Rat der Stadt | Funktion |
| ||||
CDU-Fraktion im Rat der Hansestadt Lüneburg | Stellv. Fraktionsvorsitzender | 01.11.2006 - 13.07.2014 | ||||
Ausschüsse | Funktion |
|
||||
Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung | Ausschussmitglied | 01.11.2011 - 31.10.2016 | ||||
Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen | Ausschussmitglied | 01.11.2011 - 31.10.2016 | ||||
Ortsrat der Ortschaft Oedeme | Beratendes Ortsratsmitglied | 01.11.2006 - 31.10.2016 |