Bürgerinformationssystem
Anschrift
|
Rat | Funktion |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rat der Hansestadt Lüneburg | Ratsmitglied | 01.11.2006 - 06.08.2013 | ||||
DIE LINKE-Fraktion im Rat der Hansestadt Lüneburg | Stellv. Fraktionsvorsitzender | 01.11.2006 - 06.08.2013 | ||||
Ausschüsse | Funktion |
|
||||
Ausschuss für Gleichstellung | Ausschussmitglied | 01.11.2011 - 06.08.2013 | ||||
Ausschuss für Kultur und Partnerschaften | Ausschussmitglied | 01.11.2011 - 06.08.2013 | ||||
Schulgrundsatzausschuss | Ausschussmitglied | 01.11.2011 - 06.08.2013 | ||||
Sozial- und Gesundheitsausschuss | Grundmandatsinhaber | 01.11.2006 - 06.08.2013 | ||||
Jugendhilfeausschuss | Grundmandatsinhaber | 01.11.2006 - 06.08.2013 | ||||
Schulausschuss | Grundmandatsinhaber | 01.11.2011 - 06.08.2013 | ||||
Begleitausschuss Sozialer Zusammenhalt | Grundmandatsinhaber | 01.11.2006 - 06.08.2013 | ||||
Ortsrat der Ortschaft Ochtmissen | Beratendes Ortsratsmitglied | 01.11.2006 - 06.08.2013 | ||||
Aufsichtsrat der Gemeinnützigen Bildungs- und Kulturgesellschaft Landkreis und Hansestadt Lüneburg mbH | Grundmandatsinhaber | 01.11.2011 - 06.08.2013 | ||||
Integrationsbeirat für Hansestadt und Landkreis Lüneburg | Ausschussmitglied | 01.04.2008 - 06.08.2013 | ||||
Vorstand der Lüneburger Bürgerstiftung | Beschließendes Mitglied | 01.11.2011 - 06.08.2013 | ||||
Feuerwehrausschuss | Grundmandatsinhaber | 01.11.2006 - 06.08.2013 |