Bürgerinformationssystem
Anschrift
|
Rat | Funktion |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rat der Hansestadt Lüneburg | Ratsmitglied | 01.11.2006 - 31.10.2016 | ||||
Gruppe SPD / Bündnis90/Die Grünen im Rat der Hansestadt Lüneburg | Gruppenmitglied | 01.11.2011 - 31.10.2016 | ||||
Ausschüsse | Funktion |
|
||||
Sozial- und Gesundheitsausschuss | Vorsitzende | 01.11.2006 - 31.10.2016 | ||||
Aufsichtsrat der Psychiatrischen Klinik Lüneburg gemeinnützige GmbH | Stellv. Vorsitzende | 19.04.2007 - 31.10.2016 | ||||
Integrationsbeirat für Hansestadt und Landkreis Lüneburg | Vorsitzende | 09.01.2013 - 31.10.2016 | ||||
Ausschuss für Personalangelegenheiten und Verwaltungsreform | Stellv. Vorsitzende | 11.03.2010 - 31.10.2016 |