Bürgerinformationssystem
Anschrift
|
Ausschüsse | Funktion |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ortsrat der Ortschaft Ochtmissen | Ortsratsmitglied | 01.11.1996 - 07.12.2010 | ||||
Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungs GmbH für Stadt und Landkreis Lüneburg | Beschließendes Mitglied | 08.02.2005 - 31.10.2006 |