Bürgerinformationssystem
Anschrift
|
Rat | Funktion |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rat der Hansestadt Lüneburg | Ratsmitglied | 01.11.1996 - 13.02.2003 | ||||
Fraktionen im Rat der Stadt | Funktion |
| ||||
SPD-Fraktion im Rat der Hansestadt Lüneburg | Stellv. Fraktionsvorsitzende | 01.11.2001 - 13.02.2003 | ||||
Ausschüsse | Funktion |
|
||||
Ausschuss für Kultur und Partnerschaften | Beschließendes Mitglied | 01.11.1996 - 13.02.2003 | ||||
Ortsrat der Ortschaft Ochtmissen | Beratendes Ortsratsmitglied | 01.11.2001 - 13.02.2003 | ||||
Feuerwehrausschuss | Stellv. Vorsitzende | 01.11.1996 - 13.02.2003 | ||||
Vorstand des Museumsvereins für das Fürstentum Lüneburg | Beschließendes Mitglied | 01.11.1996 - 13.02.2003 | ||||
Ausländerbeirat | Beschließendes Mitglied | 22.05.1997 - 13.02.2003 |