Bürgerinformationssystem
Anschrift
|
Rat | Funktion |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rat der Hansestadt Lüneburg | Ratsmitglied | 01.11.2001 - 30.04.2008 | ||||
Fraktionen im Rat der Stadt | Funktion |
| ||||
FDP-Fraktion im Rat der Hansestadt Lüneburg | Stellv. Fraktionsvorsitzender | 01.11.2001 - 30.04.2008 | ||||
Ausschüsse | Funktion |
|
||||
Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen | Beschließendes Mitglied | 01.11.2001 - 30.04.2008 | ||||
Aufsichtsrat der Gesundheitsholding Lüneburg GmbH | Beschließendes Mitglied | 28.06.2007 - 30.04.2008 | ||||
Aufsichtsrat der Psychiatrischen Klinik Lüneburg gemeinnützige GmbH | Beschließendes Mitglied | 19.04.2007 - 30.04.2008 | ||||
Aufsichtsrat der Städtisches Klinikum Lüneburg gGmbH | Beschließendes Mitglied | 18.02.2005 - 30.04.2008 | ||||
Aufsichtsrat der Gesellschaft für Abfallwirtschaft mbH | Beschließendes Mitglied | 01.11.2001 - 30.04.2008 | ||||
Ausschuss für Umwelt und Verbraucherschutz | Beschließendes Mitglied | 01.11.2001 - 30.04.2008 |