Bürgerinformationssystem
Anschrift
|
Rat | Funktion |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rat der Hansestadt Lüneburg | Ratsmitglied | 01.11.2001 - 31.10.2021 | ||||
Gruppe SPD / Bündnis90/Die Grünen im Rat der Hansestadt Lüneburg | Gruppenmitglied | 01.11.2011 - 31.10.2016 | ||||
Ausschüsse | Funktion |
|
||||
Jugendhilfeausschuss | Vorsitz | 01.11.2006 - 31.10.2021 | ||||
Stiftungsrat der Stiftung Hospital St. Nikolaihof | Ausschussmitglied | 29.01.2015 - 31.10.2016 | ||||
Stiftungsrat der Stiftung Hospital zum Graal | Ausschussmitglied | 29.01.2015 - 31.10.2016 | ||||
Stiftungsrat der Stiftung Hospital zum Großen Heiligen Geist | Ausschussmitglied | 29.01.2015 - 31.10.2016 | ||||
Aufsichtsrat der Psychiatrischen Klinik Lüneburg gemeinnützige GmbH | Vorsitz | 01.11.2011 - 31.10.2016 | ||||
Stiftungsrat der Sparkassenstiftung "Jugend, Sport, Bildung und Soziales" | Mitglied | 01.11.2011 - 31.10.2016 | ||||
Vorstand der Lüneburger Bürgerstiftung | Beschließendes Mitglied | 01.11.2006 - 31.10.2021 |