Bürgerinformationssystem
Anschrift
|
Rat | Funktion |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rat der Hansestadt Lüneburg | Ratsmitglied | 01.11.2001 - 31.10.2016 | ||||
Fraktionen im Rat der Stadt | Funktion |
| ||||
CDU-Fraktion im Rat der Hansestadt Lüneburg | Fraktionsmitglied | 01.11.2001 - 25.09.2008 | ||||
Ausschüsse | Funktion |
|
||||
Grundstücksverkehrsausschuss | Ausschussmitglied | 01.11.2006 - 31.10.2011 | ||||
Verkehrsausschuss | Ausschussmitglied | 01.11.2006 - 31.10.2016 | ||||
Ortsrat der Ortschaft Ochtmissen | Beratendes Ortsratsmitglied | 01.11.2001 - 31.10.2016 | ||||
Aufsichtsrat der Lüneburg Marketing GmbH | Beschließendes Mitglied | 01.11.2006 - 31.10.2011 | ||||
Energiebeirat der Avacon AG | Beschließendes Mitglied | 01.11.2001 - 25.09.2008 | ||||
Vorstand der Lüneburger Bürgerstiftung | Stellv. Vorsitzender | 03.03.2005 - 31.10.2016 | ||||
Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Lüneburg | Beschließendes Mitglied | 14.12.2006 - 31.10.2016 | ||||
Ausschuss für Personalangelegenheiten und Verwaltungsreform | Vorsitzender | 01.11.2001 - 31.10.2011 | ||||
Stiftungsbeirat der Stiftung Hospital St. Nikolaihof | Beschließendes Mitglied | 01.11.2001 - 25.09.2008 | ||||
Stiftungsbeirat der Stiftung Hospital zum Graal | Beschließendes Mitglied | 01.11.2001 - 25.09.2008 | ||||
Stiftungsbeirat der Stiftung Hospital zum Großen Heiligen Geist | Beschließendes Mitglied | 01.11.2001 - 25.09.2008 | ||||
Rechnungsprüfungsausschuss | Ausschussmitglied | 01.11.2001 - 31.10.2011 |