Bürgerinformationssystem
Anschrift
|
Rat | Funktion |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rat der Hansestadt Lüneburg | Ratsmitglied | 12.09.2007 - 29.08.2013 | ||||
Fraktionen im Rat der Stadt | Funktion |
| ||||
SPD-Fraktion im Rat der Hansestadt Lüneburg | Fraktionsmitglied | 12.09.2007 - 29.08.2013 | ||||
Ausschüsse | Funktion |
|
||||
Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung | Ausschussmitglied | 27.09.2007 - 29.08.2013 | ||||
Ausschuss für Sport | Ausschussmitglied | 01.11.2011 - 29.08.2013 | ||||
Verkehrsausschuss | Ausschussmitglied | 27.09.2007 - 29.08.2013 | ||||
Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Lüneburg | Beschließendes Mitglied | 25.06.2009 - 29.08.2013 | ||||
Verwaltungsrat der GfA Lüneburg - gkAöR | Beschließendes Mitglied | 02.01.2012 - 29.08.2013 | ||||
Aufsichtsrat der DIENLOG GmbH | Stellv. Vorsitzender | 27.09.2007 - 30.09.2012 |