Bürgerinformationssystem
Anschrift
|
Rat | Funktion |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rat der Hansestadt Lüneburg | Ratsmitglied | 01.11.1996 - 31.07.2008 | ||||
Fraktionen im Rat der Stadt | Funktion |
| ||||
CDU-Fraktion im Rat der Hansestadt Lüneburg | Stellv. Fraktionsvorsitzender | 01.01.2006 - 31.07.2008 | ||||
Ausschüsse | Funktion |
|
||||
Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung | Beschließendes Mitglied | 01.11.2006 - 24.04.2008 | ||||
Ortsrat der Ortschaft Ochtmissen | Ortsratsmitglied | 01.11.1996 - 31.07.2008 | ||||
Aufsichtsrat der Theater Lüneburg GmbH | Beschließendes Mitglied | 01.11.2006 - 31.07.2008 |