Bürgerinformationssystem
Anschrift
|
Rat | Funktion |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rat der Hansestadt Lüneburg | Oberbürgermeisterin | seit 01.11.2021 | ||||
Ausschüsse | Funktion |
|
||||
Verwaltungsausschuss | Oberbürgermeisterin | seit 01.11.2021 | ||||
Mobilitätsgrundsatzausschuss | Oberbürgermeisterin | seit 01.11.2021 | ||||
Begleitausschuss Sozialer Zusammenhalt | Oberbürgermeisterin | seit 01.11.2021 | ||||
Aufsichtsrat der Gesundheitsholding Lüneburg GmbH | Vorsitz | seit 01.11.2021 | ||||
Aufsichtsrat der Lüneburg Marketing GmbH | Vorsitz | seit 01.11.2021 | ||||
Aufsichtsrat der Wachstumsinitiative Süderelbe AG | Beschließendes Mitglied | seit 01.11.2021 | ||||
Aufsichtsrat der Lüneburger Wohnungsbau GmbH | Stellv. Vorsitz | seit 01.11.2021 | ||||
Aufsichtsrat der Lüneburger Heide GmbH | Beschließendes Mitglied | 01.11.2021 - 24.08.2023 | ||||
Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungs GmbH für Stadt und Landkreis Lüneburg | Beschließendes Mitglied | 01.11.2021 - 07.07.2022 | ||||
Stiftungsrat der Museumsstiftung Lüneburg | Vorsitz | 01.11.2021 - 30.09.2024 |